Содержание |
Биография
Образование
1988: ПСХИ им. акад. Д.Н. Прянишникова
В 1988 г. окончила Пермский сельскохозяйственный институт им. акад. Д.Н. Прянишникова (с 2017 г. - Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова), специальность «Экономика и организация сельского хозяйства», квалификация: экономист организатор сельскохозяйственного производства.
Карьера
1999: «Первоуральскбанк»
С 02.09.1999 г. по 17.06.2015 г. - начальник кредитного отдела ЗАО «Первоуральскбанк».
2015: Заместитель Председателя Правления
C 18.06.2015 г. по 31.05.2021 г. - заместитель Председателя Правления, член Правления АО «Первоуральскбанк», курировала работу Департамента факторинга и кредитования, Департамента клиентского обслуживания.